Renseignements sur Daniel Heinecke
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Heinecke
Dernières notifications FOSC pour Daniel Heinecke
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3121073, Registre du commerce Zoug, (170)
Datacare GmbH, in Risch, CHE-108.471.237, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2009, S. 31, Publ. 5152886).
Statutenänderung:
10.10.2016.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Rebenweg 8, 6331 Hünenberg.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Gregor, von Risch, in Rotkreuz, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 22'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinecke, Daniel, von Zug, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 22'000.00.
Numéro de publication: 4245144, Registre du commerce Zoug, (170)
Datacare GmbH, in Risch, CH-170.4.001.325-9, Entwicklung und Vertrieb von Software, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 06.10.1999, S. 6840).
Statutenänderung:
03.12.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinecke, Daniel, von Zug, in Rotkreuz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Gregor, von Risch, in Rotkreuz, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 22'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.00].
Numéro de publication: 3056302, Registre du commerce Zoug, (170)
Gourmet-Grillers GmbH, Sitz Risch, CH-170.4.005.896-9.
Domizil:
Waldeggstrasse 30, 6343 Rotkreuz, GmbH (Neueintragung). Statutendatum 04.10.2005.
Zweck:
Betrieb von Imbissständen sowie Handel mit Waren aller Art;
kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Snyman, Gregoire Eric, Heimat Beinwil (Freiamt), in Muri AG, Gesellschafter mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 10'000;
Heinecke, Daniel, Heimat Zug, in Meierskappel, Gesellschafter mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 10'000.