Renseignements sur Thorsten Hein
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thorsten Hein
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005564930, Registre du commerce Lucerne, (100)
Thomas & Kollegen AG, in Luzern, CHE-113.421.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2021, Publ. 1005275473).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thomas, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Täumer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hein, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köller, Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Rebstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Colombo Conti, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Orselina, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kolar, Miljenko, kroatischer Staatsangehöriger, in Au (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6448056, Registre du commerce Lucerne, (100)
Thomas & Kollegen AG, in Luzern, CH-170.3.030.344-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2011, S. 0, Publ. 6359084).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomas, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in München (DE)];
Hein, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in München (DE)];
Köller, Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4567002, Registre du commerce Lucerne, (100)
Serve Advance AG, in Luzern, CH-170.3.030.344-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2007, S. 9, Publ. 4124028).
Statutenänderung:
2.07.2008.
Firma neu:
Thomas & Kollegen AG.
Zweck neu:
Erbringung von Beratungs- und anderen Dienstleistungen, vorwiegend in Bereichen wie Wirtschaft & Finanzen, Immobilien, Lizenzen, Vertrieb & Marketing und andere vergleichbare Tätigkeiten für in- und ausländische Mandanten sowie unabhängige Vermittlung von Versicherungsgeschäften aller Branchen;
Beteiligung an anderen Unternehmen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen sowie Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Grundstücken und/oder grundstücksgleichen Rechten und Liegenschaften.
Mitteilungen:
[Die Statuten enthalten keine Bestimmungen mehr über die Mitteilungen.]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomas, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hein, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Refin GmbH, in Baar (CH-020.4.031.302-5), Revisionsstelle [bisher: Refin GmbH, in Baar].