Renseignements sur Andreas Heggendorn
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Heggendorn
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005587640, Registre du commerce Grisons
Fundaziùn Tgea da tgànt, in Muntogna da Schons, CHE-235.383.346, Stiftung (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2021, Publ. 1005076470).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heggendorn, Andreas, von Therwil, in Mathon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schütz Gasparini, Ingrid, von Rossa, in Andeer, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004870217, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
SIBAG Metall GmbH, in Frenkendorf, CHE-110.354.167, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2010, S.7, Publ. 5502064).
Statutenänderung:
05.02.2020.
Sitz neu:
Muttenz.
Domizil neu:
Rössligasse 45, 4132 Muttenz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heggendorn, Andreas, von Therwil, in Therwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschopp, Markus, von Ziefen, in Arlesheim, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004626519, Registre du commerce Grisons, (350)
Fundaziùn Tgea da tgànt, in Mathon, CHE-235.383.346, Stiftung (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2018, Publ. 1004490825).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pult, Jon, von Scuol, in Chur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heggendorn, Andreas, von Therwil, in Mathon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.