Renseignements sur Kurt Hefti
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Kurt Hefti
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kurt Hefti
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004711760, Registre du commerce Berne, (36)
Forstunternehmung Hefti und Ryter AG, in Lauenen, CHE-108.713.021, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 10.11.2014, S.0, Publ. 1812769).
Statutenänderung:
02.09.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Forstunternehmung zur Übernahme von Waldarbeiten aller Art, wie Holzschlag, Holztransporte, Waldräumung, Verbauung, Erschliessung und Aufforstung, Erstellung und Betrieb von Transportbahnen und Handel mit Rohholz sowie den Unterhalt von Wander- und Forstwegen. Die Gesellschaft kann gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen oder erwerben, Grundstücke erwerben und weiterveräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Aktiven von CHF 120'974.75 und Passiven von CHF 65'295.30 der einfachen Gesellschaft Ulrich Hefti, Kurt Hefti und Rudolf Ryter, in Turbach, gemäss Bilanz per 31.12.1988 zum Preis von CHF 55'679.45, wovon CHF 51'000.-- an das Grundkapital angerechnet werden. Die Gesellschaft tritt in alle Rechte und Pflichten der einfachen Gesellschaft Ulrich Hefti, Kurt Hefti und Rudolf Ryter ein, rückwirkend mit Nutzen und Schadenbeginn am 1.1.1989.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.09.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolfisberg Treuhand (CHE-104.485.878), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefti, Kurt, von Glarus Süd, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Luchsingen, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift].