Renseignements sur Christoph Paul Heeb
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Paul Heeb
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005890951, Registre du commerce Nidwald, (150)
Freunde von Seeklang, in Hergiswil (NW), CHE-226.360.636, Verein (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2023, Publ. 1005770280).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heeb, Christoph Paul, von Altstätten, in Hergiswil (NW), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haf, Patrik, von Wattwil, in Stansstad, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005050318, Registre du commerce Nidwald, (150)
Freunde von Seeklang, in Hergiswil (NW), CHE-226.360.636, c/o Ralph Sigg, Obermattweg 12, 6052 Hergiswil NW, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
11.12.2020.
Zweck:
Zweck des Vereins ist die Unterstützung und Förderung der Seeklang Klassik-Reihe und Jesper Gasseling & Friends sowie der Künstler und Künstlerinnen, welche in diesem Kammermusik-Ensemble mitspielen. Die Unterstützung erfolgt sowohl materiell, zum Beispiel mit Hilfe eines Unterstützungs-Fonds, als auch ideell, durch die Förderung der musikalischen Leistung und Ermöglichung von Auftritten in Hergiswil am See, der Schweiz und auch international.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Erträge aus eigenen Veranstaltungen, Subventionen, Erträge aus Leistungsvereinbarungen, Spenden und Zuwendungen aller Art.
Eingetragene Personen:
Reinhard, Niklaus Eugen, von Horw, in Hergiswil (NW), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasseling, Ivo Johannes, von Hergiswil (NW), in Hergiswil (NW), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heeb, Christoph Paul, von Altstätten, in Hergiswil (NW), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004793534, Registre du commerce Nidwald, (150)
Christoph Heeb Consulting GmbH, in Hergiswil (NW), CHE-111.728.603, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4331459).
Firma neu:
Christoph Heeb Consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heeb, Christoph Paul, genannt Paul, von Altstätten, in Hergiswil (NW), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Heeb, Christoph, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].