Renseignements sur Michael Hausiel
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Michael Hausiel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1241131, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Euroimplant GmbH, in Basel, CHE-113.600.256, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2010, S. 7, Publ. 5649906).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausiel, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Flück, René, von Oberried am Brienzersee, in Binningen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5649906, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Euroimplant GmbH, in Basel, CH-270.4.015.036-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2009, S. 9, Publ. 5314506). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 21.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grieder, Tim, von Rünenberg, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausiel, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 5314506, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Euroimplant GmbH, in Basel, CH-270.4.015.036-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2007, S. 5, Publ. 3915734).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flück, René, von Oberried am Brienzersee, in Reinach BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausiel, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.