Renseignements sur Astrid Hauser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Astrid Hauser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005236627, Registre du commerce Zurich, (20)
Nectar Digital Wealth AG, in Zürich, CHE-174.248.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2021, Publ. 1005140566).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Astrid, von Trasadingen, in Lachen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rütschi, Jörg, von Zürich, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004963972, Registre du commerce Zurich, (20)
Nectar Digital Wealth AG, in Zürich, CHE-174.248.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2019, Publ. 1004788975).
Statutenänderung:
24.06.2020.
Domizil neu:
Hardturmstrasse 161, 8005 Zürich.
Aktienkapital neu:
CHF 10'273'848.00 [bisher: CHF 10'018'022.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'223'848.00 [bisher: CHF 9'968'022.00].
Aktien neu:
6'388'529 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien) und 38'853'190 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 6'132'703 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien) und 38'853'190 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien)]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.10.2018 die bei der Gründung vom 16.05.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten geändert.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.10.2018 die bei der Gründung vom 16.05.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3b der Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.06.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.06.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verma Bruppacher, Nilu, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Astrid, von Trasadingen, in Lachen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rütschi, Jörg, von Zürich, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.