Renseignements sur Peter Haug
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Peter Haug
Participations
Dernières notifications FOSC pour Peter Haug
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6667282, Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss IT Professional AG, in Hettlingen, CH-020.3.035.345-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2011, S. 0, Publ. 6450164). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 22.06.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kieslich, Robert, von Wiesendangen, in Wiesendangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Senn, Markus, von Uttigen, in Hettlingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Spielmann, Matthias, von Niedergösgen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mora Treuhandberatung GmbH (CH-020.4.018.395-4), in Winterthur, Revisionsstelle;
Bächi, Stephan, von Neftenbach, in Neftenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Haug, Peter, von Heiden, in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Huber, Beat, von Kappel am Albis, in Fehraltorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3680722, Registre du commerce Zurich, (20)
Paninfo AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.919.535-8, Dienstleistungen auf dem Gebiet der EDV, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2006, S. 23, Publ. 3418812).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haug, Peter, von Heiden, in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2569364, Registre du commerce Zurich, (20)
Paninfo AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.919.535-8, Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2004, S. 21, Publ. 2493020).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carisch, Thomas, von Zürich, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gerber, Alfred, von Oberlangenegg, in Bettlach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haug, Peter, von Heiden, in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ott, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lemp, Daniel Herbert, von Wynau, in Solothurn, mit Kollektivprokura zu zweien;
Trenner, René, österreichischer Staatsangehöriger, in Pfyn, mit Kollektivprokura zu zweien.