Renseignements sur Hansruedi Haueter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hansruedi Haueter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1267805, Registre du commerce Berne, (36)
Brunnengenossenschaft Zollikofen, in Zollikofen, CHE-102.126.428, Genossenschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2010, S. 4, Publ. 5435912).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haueter, Hansruedi, von Zollikofen, in Zollikofen, Mitglied und Sekretär und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jordi, Ernst, von Huttwil, in Zollikofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, Martin, von Lützelflüh, in Zollikofen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mallepell, Roger, von Braggio, in Kirchlindach, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6481978, Registre du commerce Berne, (36)
Magdalena Schweizer-Stiftung, in Zollikofen, CH-035.7.015.944-7, Stiftung (SHAB Nr. 1 vom 05.01.2009, S. 4, Publ. 4811402).
Domizil neu:
c/o Kurt Jörg, Magdalenaweg 18, 3052 Zollikofen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haueter, Hansruedi, von Zollikofen, in Zollikofen, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenkel, Barbara, von Sumiswald, in Jegenstorf, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5435912, Registre du commerce Berne, (36)
Brunnengenossenschaft Zollikofen, in Zollikofen, CH-035.5.014.780-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2002, S. 3, Publ. 481648).
Statutenänderung:
31.03.2009.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb und Unterhalt der ihr gehörenden Quellfassungsanlagen im Buchsacker und im Herrenkohlholz in den Gemeinden Kirchlindach und Diemerswil sowie der dazugehörenden Verteilanlagen in den Gemeinden Kirchlindach und Zollikofen. Ferner kann sie Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Der Hinweis über die Haftbarkeit der Mitglieder wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend] [gestrichen: Persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ausgeschlossen.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 31.03.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wanzenried, Urs, von Horrenbach-Buchen, in Zollikofen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Bolzli, Hans, von Hasle bei Burgdorf, in Kirchlindach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit den Sekretär oder dem Kassier;
Schluep-Küffer, Margrit, von Nennigkofen, in Kirchlindach, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Hähni, Walter, von Iffwil, in Kirchlindach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aeberhard-Kohli, Irene, von Jegenstorf, in Kirchlindach, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häberli, Hans-Ulrich, von Münchenbuchsee, in Kirchlindach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Roger, von Densbüren, in Kirchlindach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haueter, Hansruedi, von Zollikofen, in Zollikofen, Mitglied und Sekretär und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burren, Markus, von Köniz, in Zollikofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jordi, Ernst, von Huttwil, in Zollikofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.