Renseignements sur Christoph Hatz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Hatz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4630798, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
R. Geigy-Stiftung, in Basel, CH-270.7.000.400-0, Stiftung (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2008, S. 6, Publ. 4375088).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Dr. Hugo, von Solothurn, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hatz, Dr. Christoph, von Chur, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Beat, von Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pluschke, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Krozingen (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3279850, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Bureau d'Appui Santé et Environnement-BASE, in Basel, CH-270.6.000.264-0, Verein (SHAB Nr. 180 vom 17.09.1996, S. 5628).
Statutenänderung:
24.03.2005. [Publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hatz, Dr. Christoph, von Chur, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Khayar, Issa Hassan, tschadischer Staatsangehöriger, in N'Djamena (TD), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Alhabo, Mahamat Ahmad, Bürger der Republik Tschad, in N'Djamena (TD), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes];
Doumde, Ngandandé, tschadischer Staatsangehöriger, in N'Djamena (TD), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 878118, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
R. Geigy-Stiftung, in Basel, Stiftung (SHAB Nr. 35 vom 19.02.1999, S. 1161).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Prof. Dr. Niklaus Andreas, von Basel und Bettingen, in Neuwiller (F), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryser, Dr. Stefan, von Dürrenroth, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joerin, Jean-Marc, von Basel und Pratteln, in Basel, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Reinach BL];
Hatz, Dr. Christoph, von Chur, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarzenbach, Jörg H., von Basel und Thalwil, in Füllinsdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.