Renseignements sur Cyrill Hasenböhler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Cyrill Hasenböhler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004941318, Registre du commerce Jura, (670)
HASTO SA, à Soyhières, CHE-114.465.334, société anonyme (No. FOSC 14 du 22.01.2015, p.0, Publ. 1945939).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hasenböhler, Cyrill, de Therwil, à Füllinsdorf, président, avec signature collective à deux;
Mertenat, Raymond, de Soyhières, à Soyhières, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Tozzo, Mirko, de Anwil, à Giebenach, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Tozzo, Reto, de Anwil, à Gelterkinden, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: directeur, avec signature collective à deux];
Tozzo, Stefan, de Anwil, à Bubendorf, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: directeur, avec signature collective à deux];
Zeqiri, Alban, de Sissach, à Hölstein, membre de la direction, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 6619014, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
s-consultech ag, in Basel, CH-270.3.012.993-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2010, S. 7, Publ. 5833008).
Firma neu:
s-consultech ag in Liquidation.
Domizil neu:
Claragraben 132A, 4057 Basel. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.03.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Henri Markus, von Sumiswald, in Bangkok (TH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Veith, Felix Heinrich, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasenböhler, Cyrill, von Therwil, in Füllinsdorf, Delegierter des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5970396, Registre du commerce Schwyz, (130)
Sabi Handels AG, in Schwyz, CH-130.0.000.550-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2007, S. 16, Publ. 3999732).
Statutenänderung:
20.12.2010, 27.12.2010.
Firma neu:
Sabi Liegenschaften AG.
Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften, Erbringung von Total- und Generalunternehmerleistungen sowie Erbringung von Dienstleistungen bezüglich Landerschliessung und Bebauung;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen;
kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre durch gewöhnlichen oder eingeschriebenen Brief. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasenböhler, Cyrill, von Therwil, in Füllinsdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Convisa AG, in Schwyz, Revisionsstelle;
Pittaro, Mario, von Titterten, in Röschenz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inderbitzin, Albert, von Schwyz, in Ibach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Inderbitzin, Markus, von Schwyz, in Ibach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
CONVISA Revisions AG (CH-130.3.012.955-1), in Schwyz, Revisionsstelle.