Renseignements sur Markus Hartmann
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Markus Hartmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005025832, Registre du commerce Thurgovie, (440)
SyroCon GmbH, in Uttwil, CHE-115.294.182, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2019, Publ. 1004615117).
Statutenänderung:
13.11.2020.
Firma neu:
Knurr GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SyroCon Consulting GmbH (HRB 81274), in Eschborn (DE), Gesellschafterin, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Eisel, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Kriftel (DE), mit Einzelunterschrift, ;
Hartmann, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knurr, Karl-Heinz Willi, deutscher Staatsangehöriger, in Uttwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 1957945, Registre du commerce Thurgovie, (440)
SyroCon Schweiz GmbH, in Uttwil, CHE-115.294.182, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 20.07.2012, Publ. 6777826).
Statutenänderung:
04.12.2014.
Firma neu:
SyroCon GmbH.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[aufgehoben: Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flick, Heike, deutsche Staatsangehörige, in Bad Vilbel (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisel, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Kriftel (DE), mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 56 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hartmann, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 28 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Knurr, Karl-Heinz Willi, deutscher Staatsangehöriger, in Uttwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: 5628944, Registre du commerce Thurgovie, (440)
SyroCon Schweiz GmbH, bisher in Rheinfelden, CH-400.4.032.333-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2009, S. 1, Publ. 5409986).
Gründungsstatuten:
14.12.2009.
Statutenänderung:
05.05.2010.
Sitz neu:
Uttwil.
Domizil neu:
Im Müsli 35, 8592 Uttwil.
Zweck:
Erbringen von Beratungsdienstleistung im Bereich des Entwerfens, Erstellens und Betreibens von Einrichtungen der Informations- und Kommunikationstechnik, Anwendungs- und Unternehmensberatung, Entwicklung und Vertrieb von Programmen, Geräten und Systemen der elektronischen Datenverarbeitung sowie Übernahme und Durchführung von damit im Zusammenhang stehenden Aufträgen;
kann andere Unternehmen übernehmen oder sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Zweigniederlassungen errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 14.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SyroCon Consulting GmbH (HRB 81274), in Eschborn (DE), Gesellschafterin und mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (wie bisher);
Eisel, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Kriftel (DE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und mit 56 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (wie bisher);
Hartmann, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und mit 28 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (wie bisher);
Flick, Heike, deutsche Staatsangehörige, in Bad Vilbel (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung und mit 6 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (wie bisher);
Knurr, Karl-Heinz Willi, deutscher Staatsangehöriger, in Uttwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher:in Rheinfelden].