Renseignements sur Christopher Vorley Harris
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christopher Vorley Harris
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5607186, Registre du commerce Zoug, (170)
Royal Holiday Club, bisher in Genève, CH-660.1.159.992-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2008, S. 6, Publ. 4319132).
Gründungsstatuten:
17.12.1992.
Statutenänderung:
14.04.2010.
Firma neu:
Royal Holiday Club AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Royal Holiday Club SA) (Royal Holiday Club Ltd).
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Chollerstrasse 35, 6300 Zug.
Zweck neu:
Erbringung von sämtlichen Dienstleistungen im Zusammenhang mit Time-Sharing, Hotellerie, Para-Hotellerie, Tourismus, Ferien und Erholung im Generellen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.
Partizipationskapital:
CHF 400'000.00.
Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 240'000.00 [bisher: CHF 110'000.00].
Partizipationsscheine:
40'000 vinkulierte Namenpartizipationsscheine zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen mittels eingeschriebenem Brief oder per Fax an die Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harris, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Chesières , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rinderer, Anton, von Flums, in Merenschwand, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gestoval Société Fiduciaire SA (CH-660.0.106.960-1), in Carouge GE, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5467166, Registre du commerce Grisons, (350)
Société financière Vistamar SA, in Chur, CH-350.3.004.337-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 10.05.1996, S. 2700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegenthaler, John Ernst, von Trub, in Coppet, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harris, Christopher Vorley, britischer Staatsangehöriger, in Chesières (Ollon), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Grisons, (350)
Société financière Vistamar SA (Finanzgesellschaft Vistamar AG), in Chur, Vermögensverwaltungen und Beteiligungen, Aktiengesellschaft, SHAB-Nr.118 vom 22.6.1993, S.3234.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harris, Christopher Vorley, britischer Staatsangehöriger, in Montreux, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hilton, John Arnold, von Collonge-Bellerive, in Collonge-Bellerive, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Omer, Francine Claudie, von Genf, in Vernier, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegenthaler, John Ernst, von Trub, in Coppet, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Harco Executive Services SA, in Genf, Revisionsstelle.