Renseignements sur Marion Hangartner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marion Hangartner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3264471, Registre du commerce Zoug, (170)
werk.73 GmbH, bisher in Uster, CHE-114.616.604, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2008).
Statutenänderung:
01.12.2016.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 11, 6330 Cham.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hangartner, Marion, von Altstätten, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BERONO Holding AG (CHE-271.120.216), in Cham, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Berdux, Roger, von St. Gallen, in Villnachern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4769738, Registre du commerce Zurich, (20)
werk.73 GmbH, in Uster, CH-020.4.039.064-7, Bordackerstrasse 72b, 8610 Uster, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.11.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Architektur, Planung und Ausführung von Bauarbeiten, Beratung/Begleitung und Einrichtung von Neu- und Umbauten sowie Sanierungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 21.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hangartner, Marion, von Altstätten, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 2866930, Registre du commerce Zurich, (20)
Marion Hangartner, werk.73, bisher in Volketswil, CH-020.1.045.376-5, Planung von Umbauten, Einzelfirma (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2004, S. 20, Publ. 2273192).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Eisfeldstrasse 3, 8050 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hangartner, Marion, von Altstätten, in Zürich, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Volketswil].