Renseignements sur Andreas Handke
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Andreas Handke
Participations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Handke
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005501353, Registre du commerce Schwyz, (130)
UNIVERSA Bau Umwelt Rohstoffe AG, in Wollerau, CHE-100.529.301, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2020, Publ. 1004802437).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Handke, Andreas, von Rapperswil-Jona, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goj, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Felsberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavegn, Albert, von Tujetsch, in Laax, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wille, Peter, von Zürich, in Schiers, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005418112, Registre du commerce Grisons
STANDFEST AG, in Chur, CHE-140.524.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004800244).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goj, Peter Anton, deutscher Staatsangehöriger, in Felsberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Handke, Andreas, von Rapperswil-Jona, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavegn, Albert, von Tujetsch, in Laax, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wille, Peter, von Zürich, in Schiers, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004802437, Registre du commerce Schwyz, (130)
UNIVERSA Bau Umwelt Rohstoffe AG, in Wollerau, CHE-100.529.301, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, S.0, Publ. 2566993). Gemäss Erklärung vom 20.12.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metry, Erich, von Albinen und Zürich, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stork, Nicolas, von Mont-Tramelan, in Tavannes, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co Zürich AG (CHE-103.082.319), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guntli, Peter, von Buchs (SG), in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Handke, Andreas, von Rapperswil-Jona, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rapperswil (SG), in Zizers, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vieli, Kurt, von Vals, in Ilanz/Glion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goj, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Felsberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.