Renseignements sur Dora Hambsch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dora Hambsch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5985736, Registre du commerce Zurich, (20)
Olympia Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.022.692-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2010, S. 22, Publ. 5757572).
Firma neu:
Olympia Schweiz AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Olympia Suisse SA en liquidation) (Olympia Svizzera SA in liquidazione).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.12.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hambsch, Dora, von Turgi, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uhl, Dr. Markus, von Zürich und Schaffhausen, in Gossau ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bättig Treuhand AG (CH-100.3.004.511-7), in Luzern, Revisionsstelle [bisher:Bättig Treuhand AG].
Numéro de publication: 5757572, Registre du commerce Zurich, (20)
Olympia Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.022.692-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2008, S. 34, Publ. 4792434).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlatmann, Michiel, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uhl, Dr. Markus, von Zürich und Schaffhausen, in Gossau ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hambsch, Dora, von Turgi, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2980980, Registre du commerce Zurich, (20)
Allbecon Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.022.692-7, Personal- und Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2005, S. 16, Publ. 2962394).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Werner, von Grossaffoltern, in Hüntwangen, Delegierter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gestrich, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (D), Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Hambsch, Dora, von Turgi, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.