Renseignements sur Kurt Haltner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Kurt Haltner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005490504, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
3D küchen ag, in Buchs (SG), CHE-115.590.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2017, S.0, Publ. 3893675).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haltner, Kurt, von Sennwald, in Sax (Sennwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005052162, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Kurt Haltner AG, in Neckertal, CHE-108.020.432, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2009, S.14, Publ. 5197270).
Firma neu:
Kurt Haltner AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.12.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haltner-Reich, Irma, von Sennwald, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haltner, Kurt, von Sennwald, in Mogelsberg (Neckertal), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Hasler, Karl, von Altstätten, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5734750, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
3D küchen ag, in Buchs SG, CH-320.3.066.996-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2010, S. 13, Publ. 5591842).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Bruno, von Grabs, in Grabs, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Haltner, Kurt, von Sennwald, in Sax (Sennwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schuler, Stephan, von Schwyz, in Gamprin (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.