Renseignements sur Roland Marcel Haller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Roland Marcel Haller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1004909174, Registre du commerce Berne, (36)
Tanzlounge GmbH, in Bern, CHE-484.786.791, Neuengasse 24, 3011 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.05.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben einer Tanzschule unter dem Namen "Tanzlounge Bern" sowie Veranstalten eines breitgefächerten Kulturprogrammes. Die Gesellschaft kann Liegenschaften mieten und erwerben, vermieten und wieder verkaufen sowie sich an Firmen beteiligen, welche den gleichen oder einen ähnlichen Geschäftszweck verfolgen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 29.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Haller, Roland, von Bern, in Murten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mikhail, Tanja, von Diemtigen, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 5007756, Registre du commerce Berne, (36)
even GmbH, in Bern, CH-035.4.021.334-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 18.06.1999, S. 4084).
Statutenänderung:
27.01.2009.
Firma neu:
New Dance Academy GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben einer Tanzschule, psychologisch-therapeutische Beratungsstelle sowie Veranstalten eines breitgefächerten Kulturprogrammes. Die Gesellschaft kann Liegenschaften mieten und erwerben, vermieten und wieder verkaufen sowie sich an Firmen beteiligen, welche den gleichen oder einen ähnlichen Geschäftszweck verfolgen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 27.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Markus, von Subingen, in Bern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Haller, Bernhard, von Bern, in Rüfenacht BE, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Rüegger, Arthur, von Rothrist, in Sigriswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Roland, von Bern, in Murten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:in Bern, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Mikhail, Tanja, von Diemtigen, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Registre du commerce Berne, (36)
even GmbH, in B e r n, Bubenbergplatz 9/11, 3011 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.06.1999.
Zweck:
Betreiben einer Tanzschule unter dem Namen "New Dance Academy Bern", psychologisch-therapeutische Beratungsstelle sowie Veranstalten eines breitgefächerten Kulturprogrammes;
sie kann Liegenschaften erwerben und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 40'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Lehmann, Markus, von Subingen, in Bern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-;
Haller, Bernhard, von Bern, in Rüfenacht BE, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Rüegger, Arthur , von Rothrist, in Sigriswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Haller, Roland, von Bern, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.