Renseignements sur Paul Haldimann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Paul Haldimann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2341689, Registre du commerce Berne, (36)
fenaco Genossenschaft, in Bern, CHE-106.106.123, Genossenschaft (SHAB Nr. 75 vom 21.04.2015, Publ. 2108409).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marschall, Lienhard, von Neuenegg, in Neuenegg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haldimann, Paul, von Signau, in Boll (Vechigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gygax, Ernst, von Seeberg, in Grossaffoltern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiser, Peter André, genannt Pierre-André, von Langenthal, in Tavannes, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geiser-Brechbühler, Pierre-André, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Käser, David, von Madiswil, in Heimenhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schori, Martin, von Radelfingen, in Detligen (Radelfingen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Odenwald, Erik, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2167783, Registre du commerce Berne, (36)
LANDI Vechigen, Genossenschaft, in Vechigen, CHE-105.907.333, Genossenschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2012, Publ. 6509848).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haldimann, Paul, von Signau, in Boll, Geschäftsführer, mit Kollektiv zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Keller, Werner, von Konolfingen, in Stettlen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rentsch, Christian, von Köniz, in Utzigen (Vechigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reber, Markus, von Schangnau, in Worb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmutz, Hans Jürg, von Vechigen, in Utzigen (Vechigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brönnimann, Adrian, von Wald BE, in Utzigen (Vechigen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5)].
Numéro de publication: 1010489, Registre du commerce Berne, (36)
Vorsorgefonds für leitende Angestellte der fenaco-Mitgliedgenossenschaften, in Bern, CH-035.7.015.157-1, Stiftung (SHAB Nr. 77 vom 20.04.2012, Publ. 6644880).
Name neu:
Vorsorgefonds für leitende Angestellte der fenaco-Mitgliedgenossenschaften in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 06.06.2013 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyer, Werner, von Zürich und Rheinau, in Frauenfeld, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haldimann, Paul, von Signau, in Stettlen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Boll, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hiltbrand, Hansjürg, von Därstetten, in Uttigen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thun, Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Roland, von Winterthur, in Hofstetten ZH, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].