Renseignements sur Hans Haldemann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Hans Haldemann
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hans Haldemann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1144238, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Hans Haldemann Kommunikationsprojekte, in Reinach BL, Reichensteinerstrasse 33, 4153 Reinach, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Begleitung von Kommunikationsprojekten.
Eingetragene Personen:
Haldemann, Hans, von Eggiwil, in Reinach BL, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1063688, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Com. Factory AG, in Basel, moderne Kommunikationsmittel wie Internet usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 29.01.2003, S. 6, Publ. 836112).
Statutenänderung:
14.04.2003.
Aktienkapital neu:
CHF 220'000.-- [bisher: CHF 300'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 220'000.--.
Aktien neu:
2'200 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 3'000 Namenaktien zu CHF 100.--]. Vernichtung von 800 zurückgekauften eigenen Namenaktien zu CHF 100.--. Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäss Art. 734 OR durch öffentliche Urkunde vom 25.06.2003 festgestellt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haldemann, Hans, von Eggiwil, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lappe, Dr. Henner, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oertli, Andreas, von Ossingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eckert, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (D), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rienitz, Dr. Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (D), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Franklin, Betty, Bürgerin der USA, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Todd, Susannah, britische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Vogel, Anna genannt Anka, von Kölliken, in Sisseln, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Rose-Hüll, Angelika, deutsche Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reiner, Dr. Jacques, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
typo.d AG, in Reinach BL, Christoph Merian-Ring 11, 4153 Reinach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.05.2002.
Zweck:
Gestaltung, Satz, Web-Design. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie ferner Grundstücke erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der erloschenen Einzelfirma 'typo.d haldemann'', in Reinach BL, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2001 mit Aktiven von CHF 170'864.96 und Passiven von CHF 65'006.65, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 5'858.31 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Haldemann, Daniel, von Eggiwil, in Reinach BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burgy, Susanna, von Noréaz und Reinach BL, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haldemann, Hans, von Eggiwil, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TRETOR AG, in Liestal, Revisionsstelle.