Renseignements sur Lutz Halbgewachs
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lutz Halbgewachs
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005505906, Registre du commerce Zurich, (20)
FINserv GmbH, in Zürich, CHE-414.999.761, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2021, Publ. 1005314106).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fink, Andreas Markus, von Zürich, in Zollikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Steinhausen];
Eichenberger, Tanja, von Birr und Bassersdorf, in Zollikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Regensdorf];
Halbgewachs, Lutz, von Steinhausen, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger].
Numéro de publication: HR02-1004910175, Registre du commerce Zurich, (20)
FINserv GmbH, in Wallisellen, CHE-414.999.761, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2013, S.0, Publ. 981311).
Statutenänderung:
03.06.2020.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Stampfenbachstrasse 42, 8006 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fink, Andreas Markus, von Zürich, in Steinhausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Regensdorf];
Halbgewachs, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3584603, Registre du commerce Zoug, (170)
Hapimag AG, in Baar, CHE-101.391.790, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2017, Publ. 3382417).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spitz, Dr. Marisabel, von Hochdorf, Buchs (SG) und Sevelen, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halbgewachs, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ries, Philipp, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiffner, Dirk, von Buchrain, in Thalwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.