Renseignements sur Irene Hagenbuch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Irene Hagenbuch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005179467, Registre du commerce Argovie, (400)
Raiffeisenbank Merenschwand - Obfelden Genossenschaft, in Merenschwand, CHE-107.110.883, Genossenschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2020, Publ. 1005014964).
Statutenänderung:
31.03.2021.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank am Lindenberg Genossenschaft, in Auw (CHE-105.778.449), gemäss Fusionsvertrag vom 12.01./13.01.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 479'988'531.80 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 469'998'879.68 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten je 1 Anteil zu CHF 200.00.
Firma neu:
Raiffeisenbank Reuss-Lindenberg Genossenschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagenbuch, Irene, von Obfelden, in Obfelden, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, René, von Bremgarten AG, in Merenschwand, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosenberg, Kilian, von Beinwil (Freiamt), in Beinwil (Freiamt), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kissling, André, von Wolfwil, in Merenschwand, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Thomas Michael, von Schaffhausen, in Mühlau, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gobet, Petra, von Menzingen, in Beinwil (Freiamt), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niederberger, Bruno, von Dallenwil, in Merenschwand, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Niederberger, Gerhard Peter, von Dallenwil, in Hünenberg, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Quirin, von Geltwil, in Muri (AG), Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle;
Bochicchio, Mario Leo, von Dottikon, in Dottikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Buchs, Marco, von Jaun, in Beinwil (Freiamt), mit Kollektivprokura zu zweien;
Fasler, Fritz Erwin, von Densbüren, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien;
Giano, Remo, von Dietikon, in Dietikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 7169144, Registre du commerce Argovie, (400)
Raiffeisenbank Merenschwand - Obfelden Genossenschaft, in Merenschwand, CHE-107.110.883, Genossenschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2013, Publ. 7057814).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Höhener, Johanna, von Gais, in Obfelden, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagenbuch, Irene, von Obfelden, in Obfelden, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.