Renseignements sur Thomas Hagen
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Hagen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4122945, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
HUBER Packaging AG, in Aesch (BL), CHE-102.178.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2015, Publ. 2342199).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagen, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüer, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Öhringen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2214051, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
HUBER Packaging AG, in Aesch BL, CHE-102.178.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2015, Publ. 2099833).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagen, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2099833, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
CROWN VOGEL AG, in Aesch BL, CHE-102.178.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2014, Publ. 1379837).
Statutenänderung:
31.03.2015.
Firma neu:
HUBER Packaging AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harrison, David, britischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Quintiens, Erik Joseph, belgischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagen, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stock, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Haibach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Talhaoui, Fouad, belgischer Staatsangehöriger, in Reinach BL, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-270.9.000.974-6)].