Renseignements sur Heinz Hafner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Heinz Hafner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006125061, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Baumed Bauleitungen AG, in St. Gallen, CHE-464.758.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2023, Publ. 1005856951).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hafner, Heinz, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Düring, Daniel, von Niederbüren, in Bernhardzell (Waldkirch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen].
Numéro de publication: HR02-1005856951, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Baumed Bauleitungen AG, in St. Gallen, CHE-464.758.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2019, Publ. 1004659033).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hafner, Heinz, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Düring, Daniel, von Niederbüren, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1004659033, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Baumed Bauleitungen AG, in St. Gallen, CHE-464.758.449, Langgasse 136, 9008 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.06.2019.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Architektur und Bauleitung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten sowie Darlehen zu gewähren und Kredite aufzunehmen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkte oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Hafner Heinz, in St. Gallen, gemäss Vertrag vom 18.06.2019 und Übernahmebilanz per 31.12.2018 mit Aktiven von CHF 537'835.42 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 36'839.56, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 400'995.86 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen mit Brief, Telefax, E-Mail oder anderen Übertragungsmitteln, sofern die Adressen der Aktionäre bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.06.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hafner, Heinz, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.