Renseignements sur Dr. Daniel Alexander Häussermann
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Daniel Alexander Häussermann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005200675, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
BAM Swiss AG, in Basel, CHE-211.938.727, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2021, Publ. 1005139738).
Statutenänderung:
18.05.2021.
Firma neu:
Implenia Buildings Basel AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häussermann, Dr. Daniel Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Nussloch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüstemann, Stephan, von Basel, in Pfeffingen, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koenen, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollmar, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Stein (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, René, von Meisterschwanden, in Mülligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlumpf, Daniel, von Weisslingen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rudinsky, Jan, von Schüpfen, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spiess, Brigitte, von Thalwil, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005137257, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
BAM Swiss AG, in Basel, CHE-211.938.727, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2020, Publ. 1004999653).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wierenga, Boele Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Benschop (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häussermann, Dr. Daniel Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Nussloch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koenen, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004633202, Registre du commerce Zurich, (20)
Apleona Real Estate AG, in Wallisellen, CHE-104.827.884, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557135).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häussermann, Dr. Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Nussloch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klöti, Nicole, von Zürich, in Gränichen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schuler, Carlo, von Lachen, in Walchwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petersen, Robin Edmund Florian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.