Renseignements sur Paul Georg Häuptle
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Paul Georg Häuptle
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1006205, Registre du commerce Zoug, (170)
Adrenaco AG, in Zug, CH-170.3.031.626-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2013, Publ. 7073588).
Domizil neu:
c/o ATLON CONSULTING AG, Riedmatt 31, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häuptle, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Bürglen TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Witt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1002531, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Treuhand- und Investitions AG, in Schaffhausen, CH-290.3.017.551-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2012, S. 0, Publ. 6764118).
Firma neu:
Treuhand- und Investitions AG in Liquidation. Mit Verfügung der FINMA vom 12.07.2013 wurde über die Treuhand- und Investitions AG mit Wirkung ab Montag, 15.07.2013, 08.00 Uhr der Konkurs eröffnet;
die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gesellschaft wird unter der Firma Treuhand- und Investitions AG in Liquidation zum Zweck der Konkursliquidation weitergeführt. Die bis anhin eingetragenen Vertretungsbefugnisse sind erloschen. Sven Lüscher, von Uerkheim, in Zürich, wird als Konkursliquidator eingesetzt, er vertritt die Gesellschaft mit Einzelunterschrift.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanardi, Dario, von Schaffhausen, in Schaffhausen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häuptle, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Istighofen (Bürglen TG), einziges Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: einziges Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Lüscher, Sven, von Uerkheim, in Zürich, Konkursliquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6896558, Registre du commerce Zoug, (170)
Adrenaco AG, in Zug, CH-170.3.031.626-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2008, S. 17, Publ. 4338292).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Ines, deutsche Staatsangehörige, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häuptle, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Bürglen TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.