Renseignements sur Andreas Hänni
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Andreas Hänni
Dernières notifications FOSC pour Andreas Hänni
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6657812, Registre du commerce Berne, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Gerzensee, in Gerzensee, CH-035.5.011.662-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.1992, S. 2887).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Gerzensee in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.10.2006 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Ulrich Urfer, Simmlerenstrasse 2, 3115 Gerzensee.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänni, Andreas, von Niedermuhlern, in Rubigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Balsiger, Fritz, von Belp, in Belpberg, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Hänni, Ernst, von Niedermuhlern, in Gerzensee, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Siegenthaler, Walter, von Schangnau, in Gerzensee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wittwer, Daniel, von Linden, in Gerzensee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urfer, Ulrich, von Burgistein, in Gerzensee, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sektetär].
Numéro de publication: 4874876, Registre du commerce Berne, (36)
Agro Trading GmbH, in Rubigen, CH-035.4.036.331-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2006, S. 1, Publ. 3462956).
Statutenänderung:
03.12.2008.
Firma neu:
Ateris GmbH.
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil neu:
c/o Andreas Fässer, Bellevuestrasse 13, 3073 Gümligen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Privatpersonen und Unternehmen, die Immobilienvermittlung und -verwaltung, die Planung und Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, den An- und Verkauf von Antiquitäten und Kunstobjekten sowie den Import und Export von Gütern aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 03.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänni, Michael, von Niedermuhlern, in Gerzensee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Hänni, Andreas, von Niedermuhlern, in Gerzensee, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässer, Andreas, von Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 3462956, Registre du commerce Berne, (36)
Agro Trading GmbH, in Rubigen, CH-035.4.036.331-9, c/o Stephanie Moser, Thunstrasse 17, 3113 Rubigen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.06.2006.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den internationalen Handel mit Produkten für die Landwirtschaft. Sie kann zu diesem Zweck Verkaufsstützpunkte, Produktions- und Lagerstätten einrichten und betreiben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Hänni, Michael, von Niedermuhlern, in Gerzensee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Hänni, Andreas, von Niedermuhlern, in Gerzensee, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.