Renseignements sur Michael Andreas Hämmerli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Michael Andreas Hämmerli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005685885, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Ausländerdienst Baselland/ald, in Pratteln, CHE-107.796.116, Verein (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2020, Publ. 1004839188).
Statutenänderung:
14.06.2017. 15.06.2021.
Name neu:
ald Ausländerdienst Baselland.
Zweck neu:
Der ald hat folgenden Zweck: a. Förderung der Integration von ausländischen Personen. b. Sprachdienstleistungen für ausländische Personen, Arbeitgebende und Behörden. c. Beratung zu Migrations- und Integrationsfragen.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Erträge aus der Geschäftstätigkeit. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, Erträge aus der Geschäftstätigkeit und Zuwendungen aller Art.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beigel, Astrid, deutsche Staatsangehörige, in Steinen (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Bloch, Stefan Nestor, von Basel, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Howald-Broder, Eveline, von Sargans und Thörigen, in Itingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Mosimann, Kaspar Simon, von Niederdorf, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Bolliger Zimmermann, Oliver, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hämmerli, Michael, von Weesen, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Mathis, Stephan, von Schupfart, in Arlesheim, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Tütsch, Christopher Henry, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten.
Numéro de publication: 2101169, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Swiss Post International Logistics AG, in Basel, CHE-106.120.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2014, Publ. 1352873).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stierli, Felix, von Basel, in Münchenstein, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgin, Pia, von Tecknau, in Tecknau, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hämmerli, Michael Andreas, von Weesen, in Olten, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kownatzki, Roland Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6659898, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Swiss Post International Logistics AG, in Basel, CH-035.3.013.426-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2011, S. 0, Publ. 6406926).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Philipp, von Basel und Trubschachen, in Sissach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgin, Pia, von Tecknau, in Tecknau, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hämmerli, Michael Andreas, von Weesen, in Olten, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.