Renseignements sur Evelyne Häfelfinger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Evelyne Häfelfinger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4178877, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Berichtigung des im SHAB Nr. 227 vom 22.11.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 6'435 vom 17.11.2017 KENDRIS AG, in Basel, CHE-167.380.908, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2018, Publ. 4125873).
Hauptsitz in:
Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfelfinger, Evelyne, von Diegten, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: Häfelfiner, Evelyne].
Numéro de publication: 5425350, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung Blutspendezentrum SRK beider Basel (BSZ SRK beider Basel), in Basel, CH-270.7.002.773-9, Stiftung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2009, S. 8, Publ. 5169500).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfelfinger, Evelyne, von Diegten, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4806422, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung Blutspendezentrum SRK beider Basel (BSZ SRK beider Basel), in Basel, CH-270.7.002.773-9, Stiftung (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2001, S. 1845).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Heinz, von Oberdorf BL, in Lausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minervini, Caroline Antoinette, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stebler Gysi, Dr. Christine Trudy, von Basel und Nunningen und Zug, in Basel, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, André, von Herbetswil, in Hausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buser, Dr. Andreas, von Niederdorf, in Basel, Geschäftsführer (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfelfinger, Evelyne, von Diegten, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Infanti John, Dr. Laura, von Münchwilen AG, in Münchwilen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kraus, Claudia, von Zizers, in Zunzgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.