Renseignements sur Thomas Habegger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Thomas Habegger
Participations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Habegger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5039586, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Molkereigenossenschaft Jona-Rapperswil, in Rapperswil-Jona, CH-320.5.007.628-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2007, S. 10, Publ. 4095922).
Statutenänderung:
20.03.2003, 01.04.2009.
Domizil neu:
c/o Markus Kessler, Holzwiesstrasse 81, 8645 Jona.
Zweck neu:
Bestmögliche Unterstützung aller Mitglieder durch Führung einer Milchsammelstelle, den produzierenden Mitgliedern eine Milchkühlung zur Verfügung stellen und Übernahme eines Anteils der Stromkosten;
Förderung der Qualitätsproduktion der Milch, Erhalten der Liegenschaften und Vermieten zu günstigen Preisen. Die Genossenschaft kann Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Haftung: Mit persönlicher Haftbarkeit].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 05.08.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winiger, Alfred, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winiger, Josef, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hager, Paul, von Kaltbrunn, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Markus, von Quarten, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Habegger, Thomas, von Trub, in Jona (Rapperswil-Jona), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hager, Christian, von Kaltbrunn, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hollenstein, Felix, von Mosnang, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gügler, Thomas, von Risch, in Bollingen (Rapperswil-Jona), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.