Renseignements sur Markus Haas
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Haas
Participations
Dernières notifications FOSC pour Markus Haas
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005894448, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Haas Transport AG, in Sissach, CHE-107.291.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2019, Publ. 1004544179).
Firma neu:
Haas Transport AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist gemäss Art. 685a Abs. 3 OR von Gesetzes wegen aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haas, Markus, von Waldenburg, in Tenniken, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5381096, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Personalvorsorgestiftung der Firma Haas Transport AG, in Sissach, CH-280.7.916.955-5, Stiftung (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2009, S. 7, Publ. 4872978).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Firma Haas Transport AG in Liq.. Die Aufsichtsbehörde hat der Auflösung der Stiftung mit Verfügung vom 20.11.2009 zugestimmt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haas, Markus, von Waldenburg, in Tenniken, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Buser, Samuel, von Diegten, in Frenkendorf, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1140722, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Personalvorsorgestiftung der Firma Haas Transport AG, in Sissach, Vorsorge für die Arbeitnehmer der Stifterin, sowie deren Angehörige und Hinterbliebene, Stiftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.1987, S. 94).
Domizil neu:
c/o Haas Transport AG, Stierenmattweg 1, 4450 Sissach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haas-Amsler, Peter Gotthilf, von Waldenburg, in Sissach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Susanne, von Ramlinsburg, in Sissach, Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner-Haas, Yvonne, von Buckten, in Sissach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haas, Markus, von Waldenburg, in Tenniken, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sissach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buser, Samuel, von Diegten, in Frenkendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.