Renseignements sur Bert Haak
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bert Haak
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004775716, Registre du commerce Soleure, (241)
Schweizerischer Verband für Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherer (SVK), in Solothurn, CHE-108.088.915, Verein (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530907).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsel-Christen, Valeria, von Andermatt, in Gerzensee, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haak, Bert, von Sempach, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggli, Angelo Mario, von Feuerthalen, in Muri bei Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1420373, Registre du commerce Soleure, (241)
SVK Schweizerischer Verband für Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherer, in Solothurn, CHE-108.088.915, Verein (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2013, Publ. 7157622).
Statutenänderung:
26.06.2009, 11.06.2010, 11.12.2013.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Füglistaller, Margrit, von Langenthal, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Georg, von Luzern, in Wangen SZ, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rindlisbacher, Michael, von Lützelflüh, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gyger, Pius, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egloff, Reto, von Oberrohrdorf, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schena, Stefano, von Maienfeld, in Malans, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flückiger, Alain, von Gondiswil, in Sursee, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Signer, Philippe, von Hundwil, in Zumikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ehrler, Bruno, von Ingenbohl, in Ittigen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haak, Bert, von Sempach, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amodeo, Therese, von Biberist, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagener, Nicole, von Obergerlafingen, in Obergerlafingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Jürg, von Eriswil, in Utzigen (Vechigen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4609384, Registre du commerce Lucerne, (100)
VACEM GmbH in Liquidation, in Sempach, CH-100.4.785.314-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2008, S. 11, Publ. 4537308).
Liquidationsadresse:
c/o Christa Haak, Lindauring 15d, 6023 Rothenburg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haak, Christa, von Sempach, in Rothenburg, Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.-- [bisher: in Sempach];
Haak, Bert, niederländischer Staatsangehöriger, in Rothenburg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.-- [bisher: in Sempach].