Renseignements sur Tibor Gyalog
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Tibor Gyalog
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2369019, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung zur Förderung der ungarischen Geschichte, Kultur und Sprache, in Basel, CHE-114.818.622, Stiftung (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2015, Publ. 2049563).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borbély, Alexander, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyalog, Tibor, von Basel, in Roppenzwiler (FR), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6398040, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
EPISTEMIS Science Communications Gyalog & Guggisberg, in Basel, CH-280.2.002.251-8, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2007, S. 5, Publ. 3730658).
Domizil neu:
Andlauerstr. 11, 4057 Basel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyalog, Tibor, von Basel, in Roppentzwiller (FR), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel].
Numéro de publication: 3730658, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Schule-Online Gyalog + Guggisberg, bisher in Sissach, CH-280.2.002.251-8, Dienstleistungen im Online-Bildungsbetrieb usw., Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 06.04.2004, S. 5, Publ. 2202592).
Firma neu:
EPISTEMIS Science Communications Gyalog & Guggisberg.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Neuensteinerstr. 14, 4053 Basel.
Beginn:
1.01.2007.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Online-Bildungsbetrieb (Computer- und internetgestützte Lehr- und Lernmittel) sowie Handel mit Produkten aus diesem Bereich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyalog, Tibor, von Basel, in Basel, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Guggisberg, Martin, von Belp, in Basel, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sissach].