Renseignements sur Christoph Gutekunst
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Gutekunst
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005054890, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Hans-Peter Gutekunst-Stiftung, in Basel, CHE-110.001.220, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2018, Publ. 1004460261).
Domizil neu:
c/o Ludwig + Partner AG, St. Alban-Vorstadt 110, 4052 Basel. Mit Verfügung vom 16.12.2020 hat die BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) die bisher im Handelsregister eingetragenen Stiftungsräte mit sofortiger Wirkung für die gesamte Dauer der amtlichen Verwaltung suspendiert und die Löschung ihrer entzogenen Zeichnungsberechtigung im Handelsregister angeordnet und hat per sofort Dr. Hubertus Ludwig, Advokat in Basel, als amtlichen Verwalter mit Einzelunterschrift eingesetzt und ihn ermächtigt, das Domizil der Stiftung an seine Adresse zu verlegen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludwig, Dr. Hubertus, von Gelterkinden, in Sissach, amtlicher Verwalter, mit Einzelunterschrift;
Gutekunst, Alexandra Ethel, von Basel, in Basel, Präsidentin des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gutekunst, Thomas, von Basel, in Binningen, Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gutekunst, Catherine, von Basel, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gutekunst, Christoph, von Basel, in Hochwald, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004806640, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
CTG Investment GmbH, in Binningen, CHE-459.729.287, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2018, Publ. 3968967).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutekunst, Christoph, von Basel, in Hochwald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutekunst, Thomas, von Basel, in Binningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Numéro de publication: 3968967, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
CTG Investment GmbH, in Binningen, CHE-459.729.287, Allschwilerweg 47, 4102 Binningen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.12.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Planungsleistungen im Immobilienbereich sowie Finanzanlagen im Allgemeinen. Kauf und Verkauf von Immobilien und Liegenschaften, einschliesslich damit verbundene Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch gewöhnlichen Brief. Gemäss Erklärung vom 14.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gutekunst, Thomas, von Basel, in Binningen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Gutekunst, Christoph, von Basel, in Hochwald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00.