Renseignements sur Matthias Gut
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Matthias Gut
Participations
Dernières notifications FOSC pour Matthias Gut
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005532675, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Licht- und Kraftwerke Glattfelden, in Glattfelden, CHE-106.948.866, Genossenschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2021, Publ. 1005139296).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gut, Matthias, von Adlikon, in Laufenburg, Betriebsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Humlikon].
Numéro de publication: 1459637, Registre du commerce Zurich, (20)
Personalfürsorgestiftung der Licht- und Kraftwerke Glattfelden, in Glattfelden, CHE-109.775.964, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2013, Publ. 7029660).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vaterlaus, Markus, von Berg am Irchel, in Stadel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zollinger, Werner, von Glattfelden, in Bülach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Umiker, Rolf, von Thalheim AG, in Glattfelden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Matthias, von Adlikon, in Henggart, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6090664, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 54 vom 17.03.2011, publizierten TR-Eintrags Nr. 10'067 vom 14.03.2011. Genossenschaft Licht- und Kraftwerke Glattfelden, in Glattfelden, CH-020.5.900.985-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2011, S. 0, Publ. 6080548).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gut, Matthias, von Adlikon, in Humlikon, Betriebsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Betriebsleiter mit KU zu zweien];
Huber, Karl, von St. Silvester, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Betriebsleiter [nicht: ohne eingetragene Funktion mit KU zu zweien mit dem Betriebsleiter];
Pfister, Hansrudolf, von Wetzikon ZH, in Glattfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Betriebsleiter [nicht: ohne eingetragene Funktion mit KU zu zweien mit dem Betriebsleiter].