Renseignements sur Pascal Guillaume
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Pascal Guillaume
Participations
Dernières notifications FOSC pour Pascal Guillaume
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005405971, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
akustikmodular AG, in Wil (SG), CHE-105.131.182, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2020, Publ. 1004953011). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breu, Thomas, von Oberegg, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Specker, Mario, von Fischingen, in Stettfurt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Falck, Max, schwedischer Staatsangehöriger, in Helsingborg (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guillaume, Pascal, von Zürich, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Quendler, Philipp, österreichischer Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Matthias, von Gommiswald, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Bern, Revisionsstelle;
Stillhard, Sandro, von Mosnang, in Warth (Warth-Weiningen), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Warth (Warth-Weiningen)].
Numéro de publication: HR02-1005296615, Registre du commerce Argovie, (400)
Pensionskasse der Rigips AG, in Mägenwil, CHE-109.745.012, Stiftung (SHAB Nr. 247 vom 18.12.2020, Publ. 1005052245).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breu, Thomas, von Oberegg, in Oftringen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guillaume, Pascal, von Zürich, in Dielsdorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004612857, Registre du commerce Argovie, (400)
Saint-Gobain Weber AG, in Baden, CHE-105.943.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2018, Publ. 4020587).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pozzi, Pierino, von Otelfingen und Ponte Tresa, in Ennetbaden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guillaume, Pascal, von Zürich, in Dielsdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Michael, von Zürich, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scotti, Gianni, italienischer Staatsangehöriger, in Rho (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bründler, Melanie, von Ebikon, in Churwalden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schild, Daniel, von Schwanden bei Brienz, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sibold, Reiner, deutscher Staatsangehöriger, in Gebenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Laufenburg (DE)].