Renseignements sur Nathalie Armande Guérin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Nathalie Armande Guérin
Numéro de publication: HR02-1004973497, Registre du commerce Valais, (621)
Sinergis Sàrl, à Vionnaz, CHE-329.513.032, société à responsabilité limitée (No. FOSC 84 du 02.05.2017, Publ. 3498471).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
ETNA SOLUTIONS SA (CHE-112.329.571), à Vionnaz, associée, pour 72 parts sociales de CHF 100.00;
Allamand, Jean Pierre, de Ormont-Dessus, à Vouvry, gérant, avec signature collective à deux;
Fasano, Marco, de Wattwil, à Les Evouettes (Port-Valais), gérant, avec signature collective à deux;
Guérin, Nathalie Armande, de Vionnaz, à Choëx (Monthey), gérante, secrétaire, avec signature collective à deux;
Lindemann, Robin Marcel, de Longirod, à Vionnaz, gérant, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Guérin-Guinnard SA (CHE-175.527.881), à Vionnaz, associée, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 128 parts sociales de CHF 100.00];
Mojonnier, Mickael, de Mézières (VD), à Vouvry, gérant, avec signature individuelle [précédemment: président des gérants, avec signature individuelle].
Numéro de publication: 3908085, Registre du commerce Valais, (621)
Guérin-Guinnard électricité SA, à Vionnaz, CHE-105.865.309, société anonyme (No. FOSC 38 du 23.02.2017, Publ. 3367209).
Modification des statuts:
16.11.2017.
Nouvelle raison sociale:
Guérin Immobilier SA.
Nouvelle adresse:
Chemin de Grand-Vigne 2, 1895 Vionnaz.
Nouveau but:
achat, vente, commerce de biens immobiliers, leur détention et leur gestion ainsi que toutes activités connexes dans le domaine de l'immobilier (cf. statuts pour but complet).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Guérin, Nathalie, de Vionnaz, à Monthey, avec signature collective à deux;
Mojonnier, Mickaël, de Mézières (VD), à Vouvry, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 3894281, Registre du commerce Valais, (621)
Guérin-Guinnard SA, à Vionnaz, CHE-175.527.881, société anonyme (No. FOSC 38 du 23.02.2017, Publ. 3367211).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Guérin, Georges Jules, de Vionnaz, à Vionnaz, administrateur, avec signature collective à deux;
Guérin, Nathalie Armande, de Vionnaz, à Monthey, administratrice, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Mojonnier, Mickael, de Mézières (VD), à Vouvry, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature collective à deux].