Renseignements sur Christian Gübeli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Gübeli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3508855, Registre du commerce Zurich, (20)
SUNBASE AG, in Dübendorf, CHE-421.529.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2015, Publ. 2534213).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gübeli, Christian, von Eschenbach SG, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Goldingen, in Uster].
Numéro de publication: 3242923, Registre du commerce Zurich, (20)
DJG SERVICES GMBH, in Männedorf, CHE-208.999.970, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2015, Publ. 2535909).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Denkic-Maksimovic, Jovanka, serbische Staatsangehörige, in Wallisellen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 4'000.00;
Blazevic, Daniel, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gübeli, Christian, von Eschenbach SG, in Männedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 4'000.00.
Numéro de publication: 2696557, Registre du commerce Zurich, (20)
Micro Electronic International AG, in Männedorf, CHE-374.245.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2015, Publ. 2454865).
Statutenänderung:
17.02.2016.
Firma neu:
Tebat Swiss AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Tebat Swiss LTD) (Tebat Swiss SA) (Tebat Swiss Inc.).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gübeli, Christian, von Eschenbach SG, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Goldingen, in Uster].