Renseignements sur René Gubser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom René Gubser
Dernières notifications FOSC pour René Gubser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005820264, Registre du commerce Argovie, (400)
ANWR-GARANT SWISS AG, in Spreitenbach, CHE-111.747.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2022, Publ. 1005506656).
Statutenänderung:
28.06.2023. 07.08.2023.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung selbständiger Facheinzelhandelsunternehmen mit dem Ziel der Erhaltung, Sicherung und Stärkung von deren Wettbewerbsfähigkeit. Die Gesellschaft bietet den Facheinzelhandelsunternehmen Dienstleistungen aller Art an;
die Gesellschaft kann diese Dienstleistungen auch Verbundgruppen oder deren Händlern und Lieferanten anbieten. Die Gesellschaft kann direkt im Einzelhandel tätig sein. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern, zum Beispiel An- und Verkauf von Grundeigentum, Beteiligungen und Betreibung von Grosshandel. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit ganz oder teilweise durch die Beteiligung an andern Unternehmen ausüben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubser, René, von Quarten, in Oberterzen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bast, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Solleder, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Bisingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005304166, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Prodkammbahnen Flumserberg AG, in Flums, CHE-105.826.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005161149).
Statutenänderung:
25.09.2021.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Maschgenkammbahnen Flumserberg AG, in Quarten (CHE-105.804.897), gemäss Fusionsvertrag vom 13.08.2021 und Bilanz per 30.04.2021. Aktiven von CHF 39'835'439.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 27'630'365.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 6'966 Aktien zu CHF 500.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 3'483'000.00 erhöht.
Aktienkapital neu:
CHF 5'683'000.00 [bisher: CHF 2'200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'683'000.00 [bisher: CHF 2'200'000.00].
Aktien neu:
11'366 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 4'400 Namenaktien zu CHF 500.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fäh, Hans, von Amden, in Unterterzen (Quarten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gubser, René, von Quarten, in Oberterzen (Quarten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Michael, von Sumiswald, in Rain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1267499, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
M.tec Gubser GmbH, in Quarten, CHE-491.768.427, Gafadurastrasse 15, 8884 Oberterzen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.12.2013.
Zweck:
Ausführung von Montage- und Produktionsarbeiten im Bereich Stahl und Metall sowie Ausführung und Reparatur von Sanitär- und Heizungsinstallationen..
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.12.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Gubser, René, von Quarten, in Oberterzen (Quarten), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.