Renseignements sur Sandro Guarneri
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Sandro Guarneri
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5583888, Registre du commerce Zurich, (20)
Pensionskasse der Schweizerischen Hagel-Versicherungs-Gesellschaft, in Zürich, CH-020.7.903.660-5, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2010, S. 26, Publ. 5454780).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guarneri, Sandro, von Giubiasco, in Tremona, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streit, Katharina, von Wald BE, in Wald BE, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5579354, Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft, in Zürich, CH-020.5.901.320-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2009, S. 34, Publ. 4874158).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guarneri, Sandro, von Giubiasco, in Tremona, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4538686, Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft, in Zürich, CH-020.5.901.320-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 100 vom 25.05.2007, S. 24, Publ. 3947938).
Statutenänderung:
29.03.2008.
Firma neu:
Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Société suisse d'assurance contre la grêle, société coopérative) (Società svizzera d'assicurazione contro la grandine, società cooperativa).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janin, Jacques, von Morrens VD, in Mont-sur-Lausanne, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ringele, Fridolin, von Döttingen, in Boettstein, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vetsch, Burkhard, von Grabs, in Balgach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Muff, Erwin, von Sulz LU, in Willisau Stadt, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Füeg-Hitz, Cornelia, von Olten und Hauenstein-Ifenthal, in Wisen SO, Mitglied und Protokollführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Burdet, Georges, von Ursins, in Ursins, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Guarneri, Sandro, von Giubiasco, in Tremona, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung und Protokollführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.