Renseignements sur Anatol Gschwind
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Anatol Gschwind
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005021934, Registre du commerce Zurich, (20)
Katakombe GmbH, in Zürich, CHE-102.975.054, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2014, S.0, Publ. 1329745).
Weitere Adressen:
Postfach 1658, 8021 Zürich 1. [gestrichen: Weitere Adresse: Postfach 1732, 8026 Zürich.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gschwind, Anatol, von Therwil, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Revigroup Zürich AG (CHE-112.503.142), in Zürich, Revisionsstelle, [bisher: Revigroup Zürich AG (CH-020.3.029.040-7)].
Numéro de publication: HR02-1004551836, Registre du commerce Zurich, (20)
Z Gastro GmbH, in Zürich, CHE-114.819.248, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2015, Publ. 2548973).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gschwind, Anatol, von Therwil, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hofer, Roland Jonathan, von Walkringen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 32 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ruch, Lars, von Diessenhofen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bayhan, Sead, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kukleta, Vania, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 201 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 2548973, Registre du commerce Zurich, (20)
Z Gastro GmbH, in Zürich, CHE-114.819.248, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 21.04.2009, S. 24, Publ. 4981098).
Statutenänderung:
27.11.2015. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief, E-Mail oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kägi, Christian Paul, von Bauma, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Aeberhard, Fabrice, von Zuzwil BE, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bayhan, Sead, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Gschwind, Anatol, von Therwil, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kukleta, Vania, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin ohne Zeichnungsberechtigung und mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Ruch, Lars, von Diessenhofen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hofer, Roland Jonathan, von Walkringen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 32 Stammanteilen zu je CHF 100.00.