Renseignements sur Simon Grütter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Simon Grütter
Dernières notifications FOSC pour Simon Grütter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006115932, Registre du commerce Berne, (36)
Grütter und Partner GmbH, in Seeberg, CHE-108.434.472, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2008, S.4, Publ. 4774256).
Firma neu:
Grütter und Partner GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.08.2024 aufgelöst. [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter, Simon, von Seeberg, in Grasswil (Seeberg), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Grütter, Iris, von Seeberg, in Seeberg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Alchenstorf];
Baumgartner, Cécile, von Seeberg und Rapperswil (BE), in Grasswil (Seeberg), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Seeberg und Bangerten, in Seeberg].
Numéro de publication: 1838333, Registre du commerce Berne, (36)
Elektra Seeberg-Grasswil-Riedtwil Genossenschaft, in Seeberg, CHE-102.450.283, Genossenschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2013, Publ. 974347).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grütter, Simon, von Seeberg, in Niedergrasswil (Gemeinde Seeberg), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Capizzi-Gigon, Jacqueline, von Haute-Ajoie, in Seeberg, Mitglied und Kassierin und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Chevenez, in Grasswil (Gemeinde Seeberg), Kassierin ohne Zeichnungsberechtigung];
Gygax, Erich, von Seeberg, in Seeberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reoplan Treuhand AG (CHE-114.944.586), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Reoplan Treuhand AG (CH-036.3.045.085-1)].
Numéro de publication: 4680094, Registre du commerce Berne, (36)
Grütter und Partner GmbH, in Seeberg, CH-053.4.000.654-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2007, S. 3, Publ. 4165304).
Statutenänderung:
16.09.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architekturbüros sowie das Erstellen und den Vertrieb von Block- und Holzhäusern. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern. Sie kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 16.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grütter, Marco, von Seeberg, in Köniz (Wabern), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter, Simon, von Seeberg, in Grasswil (Seeberg), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--;
Grütter, Iris, von Seeberg, in Alchenstorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: in Seeberg (Grasswil)].