Renseignements sur Markus Grütter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Markus Grütter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005641771, Registre du commerce Grisons
Derungs Bau AG, in Davos, CHE-468.627.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2011, S.0, Publ. 6231638).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Derungs-Infanger, Gertrud, von Engelberg, in Davos Glaris (Davos), mit Kollektivprokura zu zweien;
Grütter, Markus, von Andwil SG, in Davos Dorf (Davos), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van de Kraats, Angelika, niederländische Staatsangehörige, in Davos, mit Einzelunterschrift;
Caprez, Jan, von Trin, in Davos, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pfister, Andreas, von Stäfa, in Davos, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 6231638, Registre du commerce Grisons, (350)
Derungs Bau AG, in Davos, CH-350.3.011.166-5, Ortolfistrasse 1, 7277 Davos Glaris, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.06.2011.
Zweck:
Führen einer Bauunternehmung und einer Autoreparaturwerkstatt;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Markus Derungs, in Davos, gemäss Vertrag vom 27.06.2011 und Übernahmebilanz per 01.01.2011 mit Aktiven von CHF 2'750'193.49 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'316'682.95, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 1'333'510.54 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 27.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Derungs, Markus, von Duvin, in Davos Glaris (Davos), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Derungs-Infanger, Gertrud, von Engelberg, in Davos Glaris (Davos), mit Kollektivprokura zu zweien;
Grütter, Markus, von Andwil SG, in Davos Dorf (Davos), mit Kollektivprokura zu zweien.
Registre du commerce Grisons, (350)
Fritz Aeppli & Co. AG, in Davos, Betrieb eines Baugeschäftes, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2002, S. 7, Publ. 579746).
mit Hauptsitz in:
Zollikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter, Markus, von Andwil, in Davos Dorf (Davos), Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift beschränkt auf die Zweigniederlassung.