Renseignements sur Angelika Theresia Grüter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Angelika Theresia Grüter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005970653, Registre du commerce Argovie, (400)
Hans Leutwyler AG, in Wettingen, CHE-103.372.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005523238).
Statutenänderung:
12.02.2024.
Sitz neu:
Mülligen.
Domizil neu:
Blumenweg 4, 5243 Mülligen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Motorenwicklerei und mechanischen Werkstätte sowie den Handel mit Maschinen, Motoren und deren Bestandteilen und Zubehör, insbesondere auf Grund übernommener Vertretungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüter, Theresia, von Wolhusen, in Wettingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüter, Robert, von Wolhusen, in Mülligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005523238, Registre du commerce Argovie, (400)
Hans Leutwyler AG, in Wettingen, CHE-103.372.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2009, S.2, Publ. 5028834).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüter, Theresia, von Wolhusen, in Wettingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Grüter, Therese, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Grüter, Robert, von Wolhusen, in Mülligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grüter, Angelika Theresia, von Wolhusen, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3820313, Registre du commerce Argovie, (400)
Sidroga AG, in Rheinfelden, CHE-101.789.945, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2017, Publ. 3450527).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüter, Angelika, von Wolhusen, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien.