Renseignements sur Peter Grosswald
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Peter Grosswald
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005651994, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Nature Factory GmbH, in Matzingen, CHE-408.937.220, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2019, Publ. 1004710106).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lottner, Martin, von Basel, in Altendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grosswald, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Sonnental (Oberbüren), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Ettenhausen TG (Aadorf), mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004710106, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Nature Factory GmbH, in Matzingen, CHE-408.937.220, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2018, Publ. 1004508931).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grosswald, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Ettenhausen TG (Aadorf), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Lottner, Martin, von Basel, in Altendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004508931, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Nature Factory GmbH, in Matzingen, CHE-408.937.220, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2017, Publ. 3840959).
Statutenänderung:
26.11.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Anbau, Herstellung, Import, Export, Forschung, Zucht Veredelung, Entwicklung, Verarbeitung sowie Handel mit Pflanzen und Rohstoffen, Nahrungsergän-zungsmitteln, Pharmazieprodukten und Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen im Bereich Beratung, Marketing und Verkaufsförderung in diesem Zusammenhang erbringen, sowie Kommissions- und Provisionsgeschäfte auf eigene und fremde Rechnung vornehmen. Im Weiteren kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen, welche die Unternehmensentwicklung fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoffmann, Richard, von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grosswald, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Ettenhausen TG (Aadorf), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].