Renseignements sur Philipp Grossenbacher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Philipp Grossenbacher
Dernières notifications FOSC pour Philipp Grossenbacher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005506476, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
zweipunkt gmbh, in Basel, CHE-112.873.797, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4398705).
Statutenänderung:
13.06.2022. 22.06.2022.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 22.06.2022 und Bilanz per 01.01.2022 mit Aktiven von CHF 1'787'908.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 664'452.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen 500 Stammanteile10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Firma neu:
zweipunkt ag.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung, Analyse, Evaluation, Management, Marketing, Handel, Anbieten von Dienstleistungen und Gesamtlösungen im Bereich Informatik und EDV sowie die Durchführung von Schulungen und Kursen, die Herstellung und den Vertrieb von Software und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, errichten und veräussern sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Philipp, von Basel, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Sieber, Jonas, von Münchenstein, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4226377, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
skillhub.ch GmbH, in Basel, CHE-460.314.131, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 05.10.2015, Publ. 2407627).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nüssle, Res, von Winterthur, in Wohlen (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sieber, Jonas, von Münchenstein, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 62 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Grossenbacher, Philipp, von Basel, in Dornach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 62 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Sieber, Dr. Barbara, von Münchenstein, in Münchenstein, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 126 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 2407627, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
skillhub.ch GmbH (skillhub.ch Sàrl) (skillhub.ch Sagl) (skillhub.ch LLC), in Basel, CHE-460.314.131, St.Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.09.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung, den Betrieb, den Unterhalt und die Vermarktung von Internet-Plattformen im Bildungsbereich und für die Personalentwicklung in Unternehmen sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden weiteren Dienstleistungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 25'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 29.09.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sieber, Jonas, von Münchenstein, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sieber, Dr. Barbara, von Münchenstein, in Münchenstein, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nüssle, Res, von Winterthur, in Wohlen AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Grossenbacher, Philipp, von Basel, in Dornach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.