Renseignements sur Marcus Gross
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marcus Gross
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005891688, Registre du commerce Zurich, (20)
La Via Consulting AG, in Rüti (ZH), CHE-416.662.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2014, S.0, Publ. 1642813).
Statutenänderung:
10.11.2023.
Sitz neu:
Hombrechtikon.
Domizil neu:
Grüningerstrasse 20, 8634 Hombrechtikon.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gross, Marcus, von Val Müstair, in Gossau ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gross, Johanna, von Hombrechtikon und Val Müstair, in Hombrechtikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gossau (ZH)];
Kunz, Daniel, von Hombrechtikon, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rapperswil-Jona].
Numéro de publication: 6662650, Registre du commerce Zurich, (20)
La Via Consulting AG, in Gossau ZH, CH-020.3.037.640-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2012, S. 0, Publ. 6589010).
Statutenänderung:
18.04.2012.
Sitz neu:
Rüti ZH.
Domizil neu:
Spitalstrasse 72, 8630 Rüti ZH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gross, Marcus, von Val Müstair, in Gossau ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6589010, Registre du commerce Zurich, (20)
La Via Consulting AG, in Gossau ZH, CH-020.3.037.640-5, Bergstrasse 4, 8625 Gossau ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.03.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten der Finanzverwaltung und -beratung sowie der Immobilienberatung, -verwaltung und -vermittlung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.03.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kunz, Johanna, von Hombrechtikon, in Gossau ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weiss, Simon, von Zürich, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gross, Marcus, von Val Müstair, in Gossau ZH, mit Einzelunterschrift;
Kunz, Daniel, von Hombrechtikon, in Rüti ZH, mit Einzelunterschrift.