Renseignements sur Lukas Gretener
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lukas Gretener
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005672945, Registre du commerce Zoug, (170)
Erni & Giger AG, bisher in Schötz, CHE-103.914.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2021, Publ. 1005329614).
Statutenänderung:
12.08.2022.
Firma neu:
Reneterg AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Grafenaustrasse 7, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische oder digitale Nachricht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gretener, Lukas, von Cham, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005329614, Registre du commerce Lucerne, (100)
Erni & Giger AG, in Schötz, CHE-103.914.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204505).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gretener, Lukas, von Cham, in Schötz, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3227629, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Erni & Giger AG Appenzell, in Appenzell, CHE-103.914.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2016, Publ. 3170797).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gretener, Lukas, von Cham, in Schötz, Präsident, mit Einzelunterschrift.