Renseignements sur Sean Alan Green
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Sean Alan Green
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004823497, Registre du commerce Zurich, (20)
azone.ch AG, in Adliswil, CHE-112.178.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2018, Publ. 4420433).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trombini, Adriano Sandro, von Laupersdorf, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Green, Sean Alan, von Uetikon am See, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kilchberg (ZH)].
Numéro de publication: HR02-1004727997, Registre du commerce Zurich, (20)
Green & CO, in Adliswil, CHE-105.429.546, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2007, S.23, Publ. 3897562).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Green, Sean, von Uetikon am See, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kilchberg (ZH)].
Numéro de publication: 5183444, Registre du commerce Zurich, (20)
azone.ch AG, in Adliswil, CH-020.3.028.396-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2005, S. 16, Publ. 2638792).
Statutenänderung:
17.06.2009.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 2906.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reise-Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trombini, Adriano Sandro, von Laupersdorf, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Langnau am Albis];
Green, Sean Alan, von Uetikon am See, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Uetikon am See];
Rama, Jeffry, von Haldenstein, in Geroldswil, mit Einzelunterschrift [bisher:in St. Gallen].