Renseignements sur Rolf Graf
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Rolf Graf
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rolf Graf
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005295236, Registre du commerce Zurich, (20)
Jolly Jump GmbH, in Uster, CHE-109.561.854, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2018, Publ. 1004460783).
Statutenänderung:
15.09.2021.
Sitz neu:
Volketswil.
Domizil neu:
Schützenweg 3, 8604 Volketswil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaufelberger, Jsabella, von Fischenthal, in Volketswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Uster];
Graf, Rolf, von Uster, in Volketswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: in Uster].
Numéro de publication: 7084960, Registre du commerce Zurich, (20)
Jolly Jump GmbH, in Uster, CH-020.4.025.024-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2009, S. 26, Publ. 5282670).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knöpfel, Gertrud, von Teufen AR, in Winterthur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaufelberger, Jsabella, von Fischenthal, in Uster, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Graf, Rolf, von Uster, in Uster, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3127704, Registre du commerce Zurich, (20)
Jolly Jump GmbH, in Uster, CH-020.4.025.024-1, Betrieb von Unterhaltungsanlagen und Einrichtungen des Schaustellergeschäftes zum Hauptzweck, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2002, S. 19, Publ. 448552).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Rolf, von Uster, in Uster, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaufelberger, Jsabella, von Fischenthal, in Uster, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung].